ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕФЕСТ ГРУП" (ТОВ "БК "ГЕФЕСТ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 41050367
Скорочене найменування: ТОВ "БК "ГЕФЕСТ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕФЕСТ ГРУП"
Основний вид діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
Керівник: ГАВРИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЛУН ФЕЛІКС, розмір частки - 300000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2017-01-04 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕФЕСТ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 41050367
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21 | 2019-09-12 - 2020-08-07 |
Адреса | 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, будинок 3 | 2017-01-04 - 2017-04-14 |
Керівник | ЛУН ФЕЛІКС | 2019-08-12 - 2019-09-10 |
Керівник | КІСІВ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 2018-06-21 - 2019-08-05 |
Керівник | ПРИХОДСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2018-04-03 - 2018-06-13 |
Керівник | БАЛАН РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ | 2017-04-20 - 2018-03-20 |
Керівник | КОЛОМІЄЦЬ ГАННА АНДРІЇВНА | 2017-01-04 - 2017-04-14 |
Основний вид діяльності | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | 2019-08-12 - 2019-09-10 |
Основний вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2017-01-04 - 2017-04-14 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРІДЖ ЕКСПО" | 2017-01-04 - 2017-04-14 |
Скорочене найменування | ТОВ "БРІДЖ ЕКСПО" | 2017-01-04 - 2017-04-14 |
Засновник / Бенефіціар | ЛУН ФЕЛІКС, розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2019-07-08 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШИЛІПУК ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2018-06-21 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | ПРИХОДСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2018-04-03 - 2018-06-13 |
Засновник / Бенефіціар | БАЛАН РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
Засновник / Бенефіціар | ЮТОВЕЦЬ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-03-20 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 292 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.