ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕМ ЕМ ДЖИ" (ТОВ "ФК "ЕМ ЕМ ДЖИ")
Код ЄДРПОУ: 40986954
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ЕМ ЕМ ДЖИ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕМ ЕМ ДЖИ"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: БРІКО РОМАН ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БРІКО РОМАН ІВАНОВИЧ, розмір частки - 7000000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БРІКО РОМАН ІВАНОВИЧ, . . Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 86200, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЛЬОВЕ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ %. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-11-29 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕМ ЕМ ДЖИ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40986954
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КУРІННОГО ПЕТРА, будинок 2 А, офіс 4 | 2019-12-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КУРІННОГО ПЕТРА, будинок 2-А, офіс 4 | 2016-11-29 - 2016-11-29 |
Керівник | ПІЛЬЩИКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2019-02-25 - 2019-11-26 |
Керівник | МАРЧУК МАКСИМ ЕДУАРДОВИЧ | 2018-09-06 - 2019-02-11 |
Керівник | ПЕРОВА КСЕНІЯ ЮРІЇВНА | 2018-02-27 - 2018-08-02 |
Керівник | ПІНАЄВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | 2017-05-29 - 2018-02-21 |
Керівник | ПОБЕРЕЖСЬКА ГАЛИНА БОРИСІВНА | 2017-01-04 - 2017-05-17 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МІЛОР" | 2017-01-04 - 2017-05-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "ФК "МІЛОР" | 2017-01-04 - 2017-05-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "МІЛОР" | 2016-11-29 - 2016-11-29 |
Основний вид діяльності | 64.91 Фінансовий лізинг | 2016-12-14 - 2016-12-19 |
Засновник / Бенефіціар | БРІКО РОМАН ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 7000000.00 грн. | 2019-12-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЯРЕТИК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БІЛИЦЬКА, БУД. , КВ. | 2019-04-29 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІКСИНГ", розмір внеску до статутного фонду - 7000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - П. СТ. ЗУ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" | 2018-11-27 - 2019-04-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПІНАЄВА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК / | 2017-08-18 - 2018-11-06 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 192 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.