ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕСТА ТРАНС" (ТОВ "АВЕСТА ТРАНС")
Код ЄДРПОУ: 40981977
Скорочене найменування: ТОВ "АВЕСТА ТРАНС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕСТА ТРАНС"
Основний вид діяльності: 52.24 Транспортне оброблення вантажів
Керівник: МУЗИКА КИРИЛО АНДРІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЄМЕЛЬЯНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЦЕЛУЙКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , УКРАЇНА, 03142, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, БУД. , КВ. , ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ, % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЄМЕЛЬЯНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, . . Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, БУДИНОК / , КВАРТИРА . ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ. МІРА - %
ЦЕЛУЙКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-11-29 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕСТА ТРАНС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40981977
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 66-Б | 2017-11-22 - 2020-08-07 |
Керівник | КИСЛЯК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 2017-04-06 - 2017-11-07 |
Основний вид діяльності | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | 2016-11-29 - 2017-03-17 |
Засновник / Бенефіціар | ЄМЕЛЬЯНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2020-04-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЦЕЛУЙКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 670.00 грн. | 2020-04-16 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, 04214, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД. , КВ. , ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ, %, ЧЕРЕЗ ВЕСТМАРК ПРОДАКШН ЛІМІТЕД, БЕЛІЗ | 2020-04-16 - 2020-07-29 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕСТМАРК ПРОДАКШН ЛІМІТЕД, КОМПЛЕКС , ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, БЛЕЙК БІЛДІН, КОРНЕР ЕР ХЮСТОН СТРІТС, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2019-07-23 - 2020-04-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЯРЕМЕНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, М.КИЇВ, ВУЛ.БУДИЩАНСЬКА, Б. -А, КВ. , ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ, %, ЧЕРЕЗ МАНІЕКО ЛТД, КІПР | 2019-07-23 - 2020-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ,УКРАЇНА,КИЇВ,ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,Б. ,КВ. , ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ, %, ЧЕРЕЗ ВЕСТМАРК ПРОДАКШН ЛІМІТЕД, БЕЛІЗ | 2019-07-23 - 2020-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | МАНІЕКО ЛТД, СПИРУ КИПРІАНУ , СК ХАУС, А.С. , ЛІМАСОЛ, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 670.00 грн. | 2019-07-23 - 2020-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | ВЕСТМАРК ПРОДАКШН ЛІМІТЕД, КОМПЛЕКС , ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, БЛЕЙК БІЛДІН, КОРНЕР ЕР ХЮСТОН СТРІТС, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2019-05-27 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ,УКРАЇНА,КИЇВ,ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,Б. ,КВ. | 2019-01-21 - 2019-07-08 |
Засновник / Бенефіціар | "КОЛОС-АГРОТРЕЙДІНГ", розмір внеску до статутного фонду - 990.00 грн. | 2017-11-22 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "МОРТРАНССЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 10.00 грн. | 2017-11-22 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ,УКРАЇНА,СН,КИЇВ,ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА,Б. ,КВ. | 2018-02-06 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ЄМЕЛЬЯНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,БУДИНОК / КВАРТИРА | 2017-11-22 - 2018-01-30 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК( КОНТРОЛЕР) - КАТІН АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-08-18 - 2017-11-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАТІН АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-07 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 182 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.