ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАН" (ТОВ "ГАН")
Код ЄДРПОУ: 40939600
Скорочене найменування: ТОВ "ГАН"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАН"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: СЛАВІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГЛЬОЗА ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВАИЧ, розмір частки - 250000, грн.
ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА -, ПІСНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА БУД. А КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА -, РУДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УКРАЇНА М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД. КВ.
НЕЧИПОРЕНКО СВЯТОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - 550000, грн.
СЛАВІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 90000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", розмір частки - 110000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-11-07 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАН"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40939600
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 9 | 2017-03-01 - 2020-08-07 |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 20/22, квартира 142 | 2016-11-07 - 2017-02-13 |
Керівник | АЛЕКСАНДРОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 2016-11-07 - 2017-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛЬОЗА ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВАИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | НЕЧИПОРЕНКО СВЯТОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 550000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СЛАВІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 90000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", розмір внеску до статутного фонду - 110000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА - , ПІСНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА БУД. А КВ. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА - , РУДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УКРАЇНА М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД. КВ. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА - , ПІСНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА СН М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА БУД. А КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА - , РУДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УКРАЇНА СН М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД. КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 135 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.