ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ" (ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ")
Код ЄДРПОУ: 40933373
Скорочене найменування: ТОВ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ"
Основний вид діяльності: 52.10 Складське господарство
Керівник: МУСТЯЦ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОМПАНІЯ "КЛЕНТІЛ ЛІМІТЕД" - НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 65062, МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК, , КОРПУС А, КВАРТИРА,
КОМПАНІЯ "КЛЕНТІЛ ЛІМІТЕД", розмір частки - 8149103, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-11-07 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40933373
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01042, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 19/3, корпус 2, кімната 30 | 2017-04-06 - 2020-08-07 |
Адреса | 03170, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 3-Б | 2016-11-07 - 2017-01-30 |
Керівник | САМОЙЛЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 2017-02-07 - 2017-03-17 |
Керівник | ЛІЧМАН АЛІСА В'ЯЧЕСЛАВІВНА | 2016-11-07 - 2017-01-30 |
Основний вид діяльності | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 2017-02-07 - 2017-03-17 |
Основний вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2016-11-07 - 2017-01-30 |
Засновник / Бенефіціар | КОМПАНІЯ "КЛЕНТІЛ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 8149103.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОМПАНІЯ "КЛЕНТІЛ ЛІМІТЕД", МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - ПРАЙМПЛЮС КОНСАЛТИНГ ДІМСІСІ, ГОЛДКРЕСТ ЕКЗЕКЬЮТІВ, ДІЛЯНКА, JLT-PH -C A, БЛОК № , ДЖУМЕЙРА ЛЕЙКС ТАУЕРС, ПОШТ. СКР. ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА- РАФАЕЛА ТСОЛАКІ, ГРОМАДЯНКА КІПРУ, ВУЛ. ДЖОРДЖІОУ АНАГНОСТОПУЛУ, БУД. А СТРОВОЛОС, НІКОСІЯ, КІПР | 2018-10-09 - 2020-04-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОМПАНІЯ "КЛЕНТІЛ ЛІМІТЕД", МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - ПРАЙМПЛЮС КОНСАЛТИНГ ДІМСІСІ, ГОЛДКРЕСТ ЕКЗЕКЬЮТІВ, ДІЛЯНКА, JLT-PH -C A, БЛОК № , ДЖУМЕЙРА ЛЕЙКС ТАУЕРС, ПОШТ. СКР. ДУБАЙ, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)ЗАСНОВНИКА, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА- РАФАЕЛА ТСОЛАКІ, ГРОМАДЯНКА КІПРУ, ПАСПОРТ К,ВУЛ. ДЖОРДЖІОУ АНАГНОСТОПУЛУ, БУД. А СТРОВОЛОС, НІКОСІЯ, КІПР | 2017-08-18 - 2018-10-02 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 27 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.