ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЛИВ 3000 ТМ" (ТОВ "ПРОЛИВ 3000 ТМ")
Код ЄДРПОУ: 40897660
Скорочене найменування: ТОВ "ПРОЛИВ 3000 ТМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЛИВ 3000 ТМ"
Основний вид діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Керівник: КАРМАЛІТА ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КАРМАЛІТА ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, . . , УКРАЇНА, 03056, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , КВАРТИРА . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ. ВІДСОТОК ЧАСТКИ - %.
КАРМАЛІТА ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - 163000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-10-24 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЛИВ 3000 ТМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40897660
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 10, офіс 109 | 2020-07-10 - 2020-08-07 |
Керівник | БАШТАНОВ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ | 2018-07-19 - 2020-07-09 |
Керівник | БРОВКІНА ІЛОНА ВАЛЕРІЇВНА | 2017-04-14 - 2018-07-12 |
Керівник | СУТКО ТЕМУР АРАФАТОВИЧ | 2016-10-24 - 2017-04-06 |
Засновник / Бенефіціар | КАРМАЛІТА ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 163000.00 грн. | 2020-07-09 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БАШТАНОВ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-10-08 - 2020-07-09 |
Засновник / Бенефіціар | БАШТАНОВ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 163000.00 грн. | 2019-10-08 - 2020-07-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- РОМАНОВ ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ЯЦИНА СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПИКОВА, БУДИНОК / А. | 2017-09-11 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | РОМАНОВ ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 81500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | ЯЦИНА СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 81500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-09-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- РОМАНОВ ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КР , ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ЯЦИНА СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, УКРАЇНА, ТТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПИКОВА, БУДИНОК / А. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 14 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.