ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ТОВ "СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ")
Код ЄДРПОУ: 40875081
Скорочене найменування: ТОВ "СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Основний вид діяльності: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
Керівник: СЕДНЄВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА МІАРАНДА БІЗНЕС ЛТД - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН СУНЦОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, . . , ПРОЖИВАЄ РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН, ШАХРІ ДУШАНБЕ, СІНО, Н. МАХСУМ, Х. , Х.
МІАРАНДА БІЗНЕС ЛТД., розмір частки - 300000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-10-13 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40875081
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 18-Б, офіс 1 | 2018-01-23 - 2020-08-07 |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 54 | 2017-03-17 - 2018-01-10 |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, СІМ'Ї ІДЗИКОВСЬКИХ, будинок 3 | 2016-10-13 - 2017-03-09 |
Засновник / Бенефіціар | МІАРАНДА БІЗНЕС ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 300000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН СУНЦОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , ПРОЖИВАЄ РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН, ШАХРІ ДУШАНБЕ, СІНО, Н. МАХСУМ, Х. , Х. | 2018-10-09 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН СУНЦОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , ПАСПОРТ , ПРОЖИВАЄ РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН, ШАХРІ ДУШАНБЕ, СІНО, Н. МАХСУМ, Х. , Х. | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН СУНЦОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ . . , ПАСПОРТ , ПРОЖИВАЄ РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН, ШАХРІ ДУШАНБЕ, СІНО, Н. МАХСУМ, Х. , Х. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 72 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.