ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖИК РЕЙ" (ТОВ "МЕДЖИК РЕЙ")
Код ЄДРПОУ: 40800079
Скорочене найменування: ТОВ "МЕДЖИК РЕЙ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖИК РЕЙ"
Основний вид діяльності: 26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання
Керівник: ГОРШКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГОРШКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - 505000, грн.
ГОРШКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - 505000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРШКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ М.КРИВОНОСА, БУДИНОК , КВАРТИРА
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-09-02 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЖИК РЕЙ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40800079
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 16-Д | 2018-01-23 - 2020-08-07 |
Адреса | 04213, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 58-А, квартира 99 | 2016-11-21 - 2018-01-10 |
Керівник | СМИРНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2016-11-21 - 2018-01-10 |
Керівник | СМІРНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 2016-10-17 - 2016-11-14 |
Керівник | БОЙКО ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ | 2016-09-02 - 2016-10-13 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРШКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 505000.00 грн. | 2018-01-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРШКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 505000.00 грн. | 2018-01-23 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОЙКО ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 404000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРШКОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 202000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРШКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 202000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2018-01-10 |
Засновник / Бенефіціар | СМИРНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 202000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-10 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 4 юросіб зареєстрованих за цією адресою