ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛД ФАСІЛІТІ МЕНЕДЖМЕНТ" (ТОВ "СФМ")
Код ЄДРПОУ: 40738755
Скорочене найменування: ТОВ "СФМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛД ФАСІЛІТІ МЕНЕДЖМЕНТ"
Основний вид діяльності: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
Керівник: ЧАЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ЧАЛІЄНКО АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ,УКРАЇНА,01135, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШВАРЦЕР БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ,УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
ЧАЛІЄНКО АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір частки - 25000, грн.
ШВАРЦЕР БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - 25000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-08-19 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛД ФАСІЛІТІ МЕНЕДЖМЕНТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40738755
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 33-Б | 2017-01-04 - 2020-08-07 |
Керівник | ГОНЧАР МАРІЯ СЕРГІЇВНА | 2016-08-19 - 2016-12-19 |
Засновник / Бенефіціар | ЧАЛІЄНКО АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 25000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШВАРЦЕР БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 25000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШВАРЦЕР БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ,УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2019-01-21 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ЧАЛІЄНКО АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ,УКРАЇНА,СН,01135, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШВАРЦЕР БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ,УКРАЇНА,СО, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 38 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.