ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАН ОІЛ" (ТОВ "ОКТАН ОІЛ")
Код ЄДРПОУ: 40644903
Скорочене найменування: ТОВ "ОКТАН ОІЛ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАН ОІЛ"
Основний вид діяльності: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Керівник: ШУМСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
Хохановський Олександр Володимирович, розмір частки - , грн.
Шумський Валерій Васильович, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-07-11 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАН ОІЛ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40644903
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, БЛОК 2/8 | 2019-10-17 - 2020-08-07 |
Адреса | 03028, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, будинок 10 А, квартира 114 | 2017-04-28 - 2018-04-03 |
Керівник | ШАМРАЙ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | 2019-04-15 - 2019-10-09 |
Керівник | ШАМРАЙ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 2019-02-05 - 2019-03-25 |
Керівник | ШАМРАЙ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | 2017-04-28 - 2018-04-03 |
Керівник | ШАМРАЙ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ | 2016-07-11 - 2017-04-20 |
Основний вид діяльності | 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами | 2018-04-12 - 2019-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | ХВЕСЮКОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2019-02-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РОМАНОВИЧ ЖАННА. КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - БІЛОРУСЬ. АДРЕСА МІСТО МІНСЬК, ВУЛИЦЯ РЕПІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА , БІЛОРУСЬ. | 2018-04-12 - 2019-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | РОМАНОВИЧ ЖАННА, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2018-04-12 - 2019-01-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШАМРАЙ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-04-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШАМРАЙ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-04-03 |
Засновник / Бенефіціар | ШАМРАЙ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-03 |
Засновник / Бенефіціар | ШАМРАЙ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШАМРАЙ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ, СН , 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШАМРАЙ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, ТТ , 03028, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 35 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.