ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕГА 2016" (ТОВ "ВЕГА 2016")
Код ЄДРПОУ: 40505244
Скорочене найменування: ТОВ "ВЕГА 2016"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕГА 2016"
Основний вид діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Керівник: ПІКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПІКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ, / / РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04211, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК Ж, КВАРТИРА
ПІКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ, розмір частки - 50000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-07-04 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕГА 2016"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40505244
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 6 | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Адреса | 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 9-Ж, квартира 24 | 2017-08-14 - 2019-03-11 |
Адреса | 04655, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 4-А | 2016-07-04 - 2016-10-03 |
Основний вид діяльності | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 2017-08-14 - 2019-03-11 |
Основний вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2016-07-04 - 2016-10-03 |
Керівник | ЛУПАН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 2016-10-13 - 2017-07-25 |
Керівник | САНДУГЕЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ | 2016-07-04 - 2016-10-03 |
Засновник / Бенефіціар | ПІКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 50000.00 грн. | 2019-03-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПІКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 25000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-04 |
Засновник / Бенефіціар | СТОРОЖУК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 25000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-04 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 247 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.