ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАНТЕХНІКА" (ТОВ "КРАНТЕХНІКА")
Код ЄДРПОУ: 40488161
Скорочене найменування: ТОВ "КРАНТЕХНІКА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАНТЕХНІКА"
Основний вид діяльності: 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
Керівник: ПАВЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГОДЕЛІС ТОМАС, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГОДЕЛІС ТОМАС, ЛИТВА, 08400, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ ПИЛНАТИЕС, , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПАВЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 04208, М.КИЇВ, ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА, , КВ.
ПАВЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 2016-07-04 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАНТЕХНІКА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40488161
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 28, офіс 2 | 2018-03-06 - 2020-08-07 |
Адреса | 03126, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-А | 2018-02-06 - 2018-02-27 |
Адреса | 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 10 | 2016-12-14 - 2017-10-24 |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 94/5 | 2016-07-04 - 2016-11-29 |
Керівник | КЛІМОВ МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 2017-10-31 - 2018-01-30 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" | 2016-07-04 - 2016-11-29 |
Скорочене найменування | ТОВ "РЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" | 2016-07-04 - 2016-11-29 |
Засновник / Бенефіціар | ГОДЕЛІС ТОМАС, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2018-03-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПАВЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2018-03-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОДЕЛІС ТОМАС, розмір внеску до статутного фонду - 340.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-27 |
Засновник / Бенефіціар | ПАВЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2018-02-06 - 2018-02-27 |
Засновник / Бенефіціар | СОЛОВЕЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-27 |
Засновник / Бенефіціар | КЛІМОВ МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-30 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 13 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.