ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНЕГРЕТ І КО" (ТОВ "ВІНЕГРЕТ І КО")
Код ЄДРПОУ: 40380422
Скорочене найменування: ТОВ "ВІНЕГРЕТ І КО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНЕГРЕТ І КО"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: СКОБЕЛЬ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СКОБЕЛЬ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. СИГНАЇВКА, . .
СКОБЕЛЬ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНЕГРЕТ І КО"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40380422
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03057, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 39 | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Адреса | 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 29/31, квартира 16 | 2018-06-05 - 2018-12-18 |
Адреса | 03057, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 54 А, ГУРТ | 2016-04-21 - 2018-05-22 |
Керівник | БЕЗПАЛА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | 2018-06-05 - 2018-12-18 |
Керівник | ОЛЕКСЮК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-05-22 |
Основний вид діяльності | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | 2018-06-05 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | СКОБЕЛЬ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕЗПАЛА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2018-06-05 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | ДОВГАНИЧ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 4950.00 грн. | 2018-06-05 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДОВГАНИЧ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | ДОВГАНИЧ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОЛЕКСЮК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК А, ГУРТ | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
Засновник / Бенефіціар | ОЛЕКСЮК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2500.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-05-22 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 102 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.