ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІОН КОМПАНІ" (ТОВ "АВІОН КОМПАНІ")
Код ЄДРПОУ: 40302208
Скорочене найменування: ТОВ "АВІОН КОМПАНІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІОН КОМПАНІ"
Основний вид діяльності: 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
Керівник: ЗЕЛЕНЬКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПЧЕКЧІ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, БУДИНОК , КОРПУС А, КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК Г, КВАРТИРА
КОПЧЕКЧІ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір частки - , грн.
МАЛЮГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІОН КОМПАНІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40302208
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1 | 2016-08-19 - 2020-08-07 |
Адреса | 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 15 | 2016-04-21 - 2016-07-25 |
Керівник | БОРОВИЧУК ЮЛІЯ БОРИСІВНА | 2016-04-21 - 2016-07-25 |
Основний вид діяльності | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 2016-04-21 - 2016-07-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОПЧЕКЧІ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 750.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛЮГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПЧЕКЧІ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА , ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, БУДИНОК , КОРПУС А, КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК Г, КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПЧЕКЧІ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА ВК , ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ПРОЖЕКТОРНА, БУДИНОК , КОРПУС А, КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА ТТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК Г, КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 194 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.