ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ")
Код ЄДРПОУ: 40166446
Скорочене найменування: ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Основний вид діяльності: 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
Керівник: ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, . . , УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, БУДИНОК
ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - 2191780, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40166446
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, корпус 37 | 2020-02-03 - 2020-08-07 |
Адреса | 03680, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, будинок 7, корпус 2, офіс 2-201 | 2016-04-21 - 2017-10-17 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОУУ" | 2017-10-24 - 2020-02-02 |
Скорочене найменування | ТОВ "ОУУ" | 2017-10-24 - 2020-02-02 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2191780.82 грн. | 2019-11-22 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1360000.00 грн. | 2019-10-31 - 2019-11-20 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 14246.57 грн. | 2019-10-31 - 2019-11-20 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, 61146, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-11-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙВЕЛЛ", розмір внеску до статутного фонду - 800000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-11-20 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 17534.25 грн. | 2019-10-31 - 2019-11-20 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1920000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-10-29 |
Засновник / Бенефіціар | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 640000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-10-29 |
Засновник / Бенефіціар | ЧЕРНИШ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 640000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-10-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, МК, 61146, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 75 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.