ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРАФЕТ ХОУМ" (ТОВ "МАРАФЕТ ХОУМ")
Код ЄДРПОУ: 40148778
Скорочене найменування: ТОВ "МАРАФЕТ ХОУМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРАФЕТ ХОУМ"
Основний вид діяльності: 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
Керівник: КУЦИЙ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір частки - 2520000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЯВОРІВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, БІЛОРУСЬ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУДИНОК , КВАРТИРА
ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки - 2520000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРАФЕТ ХОУМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40148778
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02105, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАМПЕРЕ, будинок 5, офіс 301 | 2018-10-30 - 2020-08-07 |
Адреса | 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ М.РАСКОВОЇ, будинок 21, офіс 1001 | 2017-10-03 - 2018-10-16 |
Керівник | КРАСНОЯРСЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 2016-10-24 - 2017-09-21 |
Керівник | ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-10-17 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2520000.00 грн. | 2019-02-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2520000.00 грн. | 2017-10-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1260000.00 грн. | 2017-10-03 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. БІЛОРУСІ ФОМІН ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, . . Р.Н. , ПОСВІДКА, 61001, УКРАЇНА, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, БУД. А, КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, 81000, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЯВОРІВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК . | 2017-09-11 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, БІЛОРУСІЯ, / - , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Р.ОКІПНОЇ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2018-10-09 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | ФОМІН ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1260000.00 грн. | 2017-10-03 - 2019-02-05 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. БІЛОРУСІ ФОМІН ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, . . Р.Н. , ПОСВІДКА ІН, 61001, УКРАЇНА, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, БУД. А, КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, БІЛОРУСІЯ, ПАСПОРТ / - , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Р.ОКІПНОЇ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | ФОМІН ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. БІЛОРУСІ ФОМІН ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, . . Р.Н., ПН, ПОСВІДКА ІН, 61001, УКРАЇНА, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, БУД. А, КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУРСЬКИЙ МИХАЙЛО СТАНІСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, КА , 81000, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЯВОРІВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТАРЧИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, БІЛОРУСІЯ, ПАСПОРТ КИ / - , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Р.ОКІПНОЇ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 43 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.