ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК ЕКОЛОДЖИ" (ТОВ "СЕК ЕКОЛОДЖИ")
Код ЄДРПОУ: 40094801
Скорочене найменування: ТОВ "СЕК ЕКОЛОДЖИ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК ЕКОЛОДЖИ"
Основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Керівник: ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ШЕРЕШЕВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, розмір частки - , грн.
ШЕРЕШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК ЕКОЛОДЖИ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40094801
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 19, офіс 219 | 2019-11-18 - 2020-08-07 |
Адреса | 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 208 | 2019-06-17 - 2019-11-15 |
Адреса | 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ , будинок 15, офіс 208 | 2016-04-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 550.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕРЕШЕВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕРЕШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 400.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ-, УКРАЇНА, 42700, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО ОХТИРКА, ПРОВУЛОК ПРАВДИНСЬКИЙ, БУДИНОК . | 2019-01-21 - 2019-11-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕРЕШЕВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, 02055, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА . | 2019-06-17 - 2019-11-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕРЕШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2019-11-15 |
Засновник / Бенефіціар | ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ХОМЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, УКРАЇНА, 07433, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ С. КРИМЦЯ, БУДИНОК . | 2017-09-11 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ХОМЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 330.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕРЕШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 340.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ- , УКРАЇНА, 42700, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО ОХТИРКА, ПРОВУЛОК ПРАВДИНСЬКИЙ, БУДИНОК . | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЗОЛОТОВ ГЕННАДІЙ ІГОРОВИЧ- МА , УКРАЇНА, 42700, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО ОХТИРКА, ПРОВУЛОК ПРАВДИНСЬКИЙ, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ХОМЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, СМ , УКРАЇНА, 07433, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОГДАНІВКА, ВУЛИЦЯ С. КРИМЦЯ, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ШЕРЕШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СН , УКРАЇНА, 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 156 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.