ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"СЕКВЕНЦІЯ" (ТОВ"ФК"СЕКВЕНЦІЯ")
Код ЄДРПОУ: 40094618
Скорочене найменування: ТОВ"ФК"СЕКВЕНЦІЯ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"СЕКВЕНЦІЯ"
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Керівник: ПЕРЕПЕЛ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ПЕРЕПЕЛ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, . . , УКРАЇНА, 39600, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО , БУДИНОК - ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ІНВЕСТКОМПАНІ", КОД ЄДРПОУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ІНВЕСТКОМПАНІ", розмір частки - 8000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"СЕКВЕНЦІЯ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40094618
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 | 2019-03-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40 | 2016-04-21 - 2016-07-04 |
Керівник | ЗАВТУР ОКСАНА ЮРІЇВНА | 2017-07-18 - 2019-02-25 |
Керівник | ПЕРЕПЕЛ НІНА СЕРГІЇВНА | 2016-07-11 - 2017-06-26 |
Керівник | ЛЕОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-07-04 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ІНВЕСТКОМПАНІ", розмір внеску до статутного фонду - 8000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР)- ПЕРЕПЕЛ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 39600, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО , БУД . | 2017-09-11 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ( КОНТРОЛЕР)- ПЕРЕПЕЛ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КО , 39600, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО , БУД . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 845 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.