ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ АЙТІ ОПТ" (ТОВ "ГЛОБАЛ АЙТІ ОПТ")
Код ЄДРПОУ: 40057618
Скорочене найменування: ТОВ "ГЛОБАЛ АЙТІ ОПТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ АЙТІ ОПТ"
Основний вид діяльності: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
Керівник: КУЗЬМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КУЗЬМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КУЗЬМЕНКО ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ АЙТІ ОПТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 40057618
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 17, офіс 205 | 2018-05-03 - 2020-08-07 |
Адреса | 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 16, кімната 48 | 2017-11-07 - 2018-04-24 |
Адреса | 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 16, кімната 48 | 2016-07-04 - 2017-01-30 |
Адреса | 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 16, кімната 48 | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1С-РАРУС ДНІПРО" | 2017-11-07 - 2018-04-24 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1С-РАРУС ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 2016-07-04 - 2017-01-30 |
Скорочене найменування | ТОВ "1С-РАРУС ДНІПРО" | 2017-11-07 - 2018-04-24 |
Скорочене найменування | ТОВ "1С-РАРУС ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 2016-07-04 - 2017-01-30 |
Керівник | АСЛАНОВА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА | 2017-11-07 - 2018-04-24 |
Керівник | ЄКІМОВА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА | 2017-02-07 - 2017-10-31 |
Керівник | ГРИЦЕНЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 2016-07-04 - 2017-01-30 |
Засновник / Бенефіціар | КУЗЬМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 750.00 грн. | 2018-05-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЗЬМЕНКО ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2018-05-03 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-КОД ЄДРПОУ - АВЕТІСОВ АРТЕМ СТЕПАНОВИЧ, УКРАЇНА,КИЇВСЬКА ОБЛ. М. БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, Б. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-КОД ЄДРПОУ - ГАНЗІЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ПОЗДОВЖНЯ, Б. Б, КВ. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ-КОД ЄДРПОУ - ГУДКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА,ХАРКІВСЬКА ОБЛ, М. ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, Б. , КВ. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | КОРКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " С-РАРУС ХАРКІВ", розмір внеску до статутного фонду - 750.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
Засновник / Бенефіціар | УЧАСНИК КОРКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | 2017-08-18 - 2018-04-24 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 113 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.