ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "НОЖИЦІ" (ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "НОЖИЦІ")
Код ЄДРПОУ: 39938614
Скорочене найменування: ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "НОЖИЦІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "НОЖИЦІ"
Основний вид діяльності: 14.12 Виробництво робочого одягу
Керівник: ТЕРЕХОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ТЕРЕХОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки - 5000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "НОЖИЦІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39938614
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 136/2 | 2019-03-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3, приміщення 116 | 2018-04-03 - 2019-02-25 |
Адреса | 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНТСЬКА, будинок 3, приміщення 124 | 2017-09-11 - 2018-03-20 |
Адреса | 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 14, офіс 16/28 | 2016-09-26 - 2017-08-18 |
Адреса | 01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 21 | 2016-04-21 - 2016-09-02 |
Керівник | КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 2018-04-03 - 2019-02-25 |
Керівник | ВАСИЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ | 2016-09-26 - 2017-08-18 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОККО АБСОЛЮТ" | 2016-04-21 - 2016-09-02 |
Скорочене найменування | ТОВ "РОККО АБСОЛЮТ" | 2016-04-21 - 2016-09-02 |
Основний вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2016-04-21 - 2016-09-02 |
Засновник / Бенефіціар | ТЕРЕХОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5000000.00 грн. | 2019-03-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АБДУЛЛАЄВ МАСИМ МАГАРРАМ ОГЛИ, розмір внеску до статутного фонду - 2500000.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | 2017-09-11 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2500000.00 грн. | 2017-09-11 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ВАСИЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 4 юросіб зареєстрованих за цією адресою