ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНД" (ТОВ "СЕНД")
Код ЄДРПОУ: 39912596
Скорочене найменування: ТОВ "СЕНД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНД"
Основний вид діяльності: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Керівник: ЛАПТЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПИЛИПЕНКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
КАПЛУНЕНКО ІРИНА АНДРІЇВНА, розмір частки - 12500, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ-ІНВЕСТ", КОД ЗА ЄДРПОУ, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ЄДРІСІ), розмір частки - 737500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39912596
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, будинок 8-А | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАПЛУНЕНКО ІРИНА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 12500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ-ІНВЕСТ", КОД ЗА ЄДРПОУ, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ЄДРІСІ), розмір внеску до статутного фонду - 737500.00 грн. | 2020-01-22 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ", КОД ЗА ЄДРПОУ, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ЄДРІСІ), розмір внеску до статутного фонду - 737500.00 грн. | 2020-01-16 - 2020-01-20 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ", ЯКЕ ДІЄ НА ПІДСТАВІ СТАТУТУ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПВІФ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НВЗТ, КОД ЗА ЄДРПОУ, 04112, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, БУДИНОК -А, розмір внеску до статутного фонду - 587500.00 грн. | 2019-07-08 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ", ЯКЕ ДІЄ НА ПІДСТАВІ СТАТУТУ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПВІФ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НВЗТ, КОД ЗА ЄДРПОУ, 04112, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, БУДИНОК -А, розмір внеску до статутного фонду - 437500.00 грн. | 2019-02-25 - 2019-06-24 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНТЕЛЕЄВА МАРИНА ОЛЕГІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 12500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | СМИЧКОВСЬКИЙ ІГОР ЕДВІНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ", ЯКЕ ДІЄ НА ПІДСТАВІ СТАТУТУ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПВІФ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НВЗТ, КОД ЗА ЄДРПОУ, 04112, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, БУДИНОК -А, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2019-01-21 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | ЯРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ", ЯКЕ ДІЄ НА ПІДСТАВІ СТАТУТУ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПВІФ "АІК-ФОНД БУДІВНИЦТВА" НВЗТ, КОД ЗА ЄДРПОУ , 04112, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, БУДИНОК -А, розмір внеску до статутного фонду - 5000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 227 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.