ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВМАШ ГРУП" (ТОВ "АЗОВМАШ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 39794887
Скорочене найменування: ТОВ "АЗОВМАШ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВМАШ ГРУП"
Основний вид діяльності: 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Керівник: НАПЛЬОКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Стан: припинено
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- КАЙЗЕН ХОЛДИНГ ОЮ (KAIZEN HOLDING OU) - САВЧУК СВІТЛАНА САВЕЛІВНА, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ПРИМОРСЬКИЙ, БУД. , розмір частки - , грн.
КАЙЗЕН ХОЛДИНГ ОЮ (KAIZEN HOLDING OU) ЕСТОНІЯ, ПОВІТ ХАРДЖУ/HARJU MAAKOND, ТАЛЛІНН/TALLINNA LINN, ВУЛИЦЯ РУЗІКРАНТЦІ/ROOSIKRANTSI, БУД. -К , 10119, розмір частки - 520000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВМАШ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39794887
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 42-44 | 2019-07-23 - 2020-08-07 |
Адреса | 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 10 | 2016-04-21 - 2018-01-10 |
Стан | в стані припинення | 2019-02-11 - 2019-07-08 |
Стан | зареєстровано | 2019-01-01 - 2019-02-05 |
Керівник | ВЕРЕЩАК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 2018-07-19 - 2018-12-18 |
Керівник | ПРАСОЛОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2018-01-23 - 2018-07-12 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- КАЙЗЕН ХОЛДИНГ ОЮ (KAIZEN HOLDING OU) - САВЧУК СВІТЛАНА САВЕЛІВНА, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ПРИМОРСЬКИЙ, БУД. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАЙЗЕН ХОЛДИНГ ОЮ (KAIZEN HOLDING OU) ЕСТОНІЯ, ПОВІТ ХАРДЖУ/HARJU MAAKOND, ТАЛЛІНН/TALLINNA LINN, ВУЛИЦЯ РУЗІКРАНТЦІ/ROOSIKRANTSI, БУД. -К , 10119, розмір внеску до статутного фонду - 520000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)" - КАЙЗЕН ХОЛДИНГ ОЮ (KAIZEN HOLDING OU)", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)" - САВЧУК СВІТЛАНА САВЕЛІВНА, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ПРИМОРСЬКИЙ, БУД. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2018-12-18 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)" - САВЧУК СВІТЛАНА САВЕЛІВНА, УКРАЇНА, ВЕ, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ПРИМОРСЬКИЙ, БУД. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 244 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.