ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС НЕЗАЛЕЖНИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ" (ТОВ "АЛЬЯНС НЕЗАЛЕЖНИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ")
Інформація про цю юрособу спотворена у публічному масиві даних ЄДР, тому ми наводимо лише останній стан інформації, без історії змін. Більш докладно за посиланням: https://odnodata.com/faq/edrdupes
Код ЄДРПОУ: 39748629
Скорочене найменування: ТОВ "АЛЬЯНС НЕЗАЛЕЖНИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС НЕЗАЛЕЖНИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ"
Основний вид діяльності: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
Керівник: СЕМКІВ ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКАРЦ ТРЕВЕЛ УКРАЇНА" (37332997) - ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, . . РН, УКРАЇНА, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА БУДИНОК КВАРТИРА . ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - , %
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКАРЦ ТРЕВЕЛ УКРАЇНА", розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 0000-00-00 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС НЕЗАЛЕЖНИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39748629
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКАРЦ ТРЕВЕЛ УКРАЇНА", розмір внеску до статутного фонду - 7600.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ", розмір внеску до статутного фонду - 2400.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКАРЦ ТРЕВЕЛ УКРАЇНА" (37332997) - ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА БУДИНОК КВАРТИРА | 2019-09-12 - 2020-07-22 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,УКРАЇНА, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - СИДОРОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ БЄЛОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ -КОМПАНІЯ "РЕЙКАРЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" - КІНАНІС ПАНАГІОТІС, КІПР, Р Е388258, НІКОМІС, ХРОСУПОЛІ, ВУЛИЦЯ ГЕОРГІУ КАРІУ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,УКРАЇНА, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -КОМПАНІЯ "РЕЙКАРЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" - КІНАНІС ПАНАГІОТІС, КІПР, Р Е388258, НІКОМІС, ХРОСУПОЛІ, ВУЛИЦЯ ГЕОРГІУ КАРІУ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ -КОМПАНІЯ "РЕЙКАРЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" - КІНАНІС ПАНАГІОТІС, КІПР, Р Е, НІКОМІС, ХРОСУПОЛІ, ВУЛИЦЯ ГЕОРГІУ КАРІУ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -КОМПАНІЯ "РЕЙКАРЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" - КІНАНІС ПАНАГІОТІС, КІПР, Р Е, НІКОМІС, ХРОСУПОЛІ, ВУЛИЦЯ ГЕОРГІУ КАРІУ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,УКРАЇНА, НЕ, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - СИДОРОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, НМ , УКРАЇНА, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ БЄЛОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,УКРАЇНА, НЕ, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 212 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.