ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ" (ТОВ "ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ")
Код ЄДРПОУ: 39709396
Скорочене найменування: ТОВ "ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ"
Основний вид діяльності: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Керівник: ПІДДЕМА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, розмір частки - 605000, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІДДЕМА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
ПІДДЕМА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - 1815000, грн.
ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки - 2420000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БРОК КОНСАЛТИНГ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39709396
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 144 ЛІТ.А | 2020-03-18 - 2020-08-07 |
Керівник | КИСЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 2016-04-21 - 2020-03-13 |
Засновник / Бенефіціар | ДАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 605000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПІДДЕМА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1815000.00 грн. | 2019-06-17 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2420000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОЛОВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1815000.00 грн. | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛОВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 04114, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2018-12-18 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИСЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК -В, КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | КИСЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1815000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-12-04 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, СО, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИСЛЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, СН, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК -В, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, НЕ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 239 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.