ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОТЕПЛОЕНЕРГО" (ТОВ "БІОТЕПЛОЕНЕРГО")
Код ЄДРПОУ: 39467892
Скорочене найменування: ТОВ "БІОТЕПЛОЕНЕРГО"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОТЕПЛОЕНЕРГО"
Основний вид діяльності: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Керівник: ГЛАДУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"ІТАЛІЯ НЕТВОРК ЕЛ. ПІ" (ITALIA NETWORK LP), розмір частки - , грн.
ВОЛОШИН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ВОЛОШИН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГРІНЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА ((ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - "ІТАЛІЯ НЕТВОРК ЕЛ. ПІ" (ITALIA NETWORK LP)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СУРЖА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, БУДИНОК , КВАРТИРА (ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВ "СЕТ ІНВЕСТ")
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТ ІНВЕСТ", розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОТЕПЛОЕНЕРГО"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39467892
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ, будинок 15 | 2018-05-03 - 2020-08-07 |
Керівник | БЕЗДІТНИЙ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ | 2017-07-18 - 2018-04-24 |
Керівник | СТЕПАН ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-06-26 |
Засновник / Бенефіціар | "ІТАЛІЯ НЕТВОРК ЕЛ. ПІ" (ITALIA NETWORK LP), розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОШИН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТ ІНВЕСТ", розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГРІНЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНКА УКРАЇНИ НАДЄЇНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА, 04119, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА Д, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НАДЄЇН ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 02096, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ГРІНЧЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-09-11 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 8 юросіб зареєстрованих за цією адресою