ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНС ЛОГІСТИК" (ТОВ "УКРТРАНС ЛОГІСТИК")
Код ЄДРПОУ: 39301583
Скорочене найменування: ТОВ "УКРТРАНС ЛОГІСТИК"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНС ЛОГІСТИК"
Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Керівник: МЕДВЄДЄВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДЕГТЯРЬОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, розмір частки - , грн.
МЕДВЄДЄВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНС ЛОГІСТИК"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39301583
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03680, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 25 | 2019-05-27 - 2020-08-07 |
Керівник | ЧОРНИЙ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ | 2016-12-14 - 2019-05-13 |
Керівник | НАЗАРЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-11-29 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕГТЯРЬОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МЕДВЄДЄВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9000.00 грн. | 2019-05-27 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СУПРУНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТРАНССЕРВІС", розмір внеску до статутного фонду - 9000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-05-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -- СУПРУНЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК А, КВАРТИРА | 2017-10-03 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕГТЯРОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2017-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХЕЙЛИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛИЦЯ ТАМАНСЬКА, БУДИНОК | 2017-09-11 - 2017-09-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕГТЯРОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, УКРАЇНА СН , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХЕЙЛИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА АН , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛИЦЯ ТАМАНСЬКА, БУДИНОК | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 9 юросіб зареєстрованих за цією адресою