ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТОР КОНСАЛТ" (ТОВ "КАСТОР КОНСАЛТ")
Код ЄДРПОУ: 39291895
Скорочене найменування: ТОВ "КАСТОР КОНСАЛТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТОР КОНСАЛТ"
Основний вид діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Керівник: ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 2777600, грн.
ГЛУЩАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 544500, грн.
ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА, розмір частки - 544500, грн.
ЖАБІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 544500, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, БУДИНОК № , КВАРТИРА №
КОСЯК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 544500, грн.
ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - 544500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТОР КОНСАЛТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39291895
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 9, офіс 203 | 2019-04-22 - 2020-08-07 |
Керівник | ФІЩЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2019-04-15 - 2019-04-15 |
Керівник | КОМАРЕВИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2777600.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛУЩАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЖАБІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОСЯК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАЛЬОНОВ ВЛАДЛЕН ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОМАРЕВИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | РИБЧЕНКО ОЛЕНА АРКАДІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ШВЕДОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 55100.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ШВЕДОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 544500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 118 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.