ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ-ЗЕТ ІКОМЕРС" (ТОВ "ЕЙ-ЗЕТ ІКОМЕРС")
Код ЄДРПОУ: 39110966
Скорочене найменування: ТОВ "ЕЙ-ЗЕТ ІКОМЕРС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ-ЗЕТ ІКОМЕРС"
Основний вид діяльності: 62.01 Комп'ютерне програмування
Керівник: ШАМІС СОЛОМОН СТАНІСЛАВ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШАМІС СОЛОМОН СТАНІСЛАВ, ІЗРАЇЛЬ, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА , ЧАСТКА - %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ"
ШАМІС СОЛОМОН СТАНІСЛАВ, розмір частки - 88380, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙ-ЗЕТ ІКОМЕРС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 39110966
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01103, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 21 | 2020-06-02 - 2020-08-07 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІСІДЖІ-ТРАСТ" | 2020-05-28 - 2020-06-01 |
Скорочене найменування | ТОВ "ДЖІСІДЖІ-ТРАСТ" | 2020-05-28 - 2020-06-01 |
Основний вид діяльності | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 2020-05-28 - 2020-06-01 |
Керівник | БАСЮК ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА | 2017-04-14 - 2020-05-25 |
Керівник | ЯРОШКЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-04-06 |
Засновник / Бенефіціар | ШАМІС СОЛОМОН СТАНІСЛАВ, розмір внеску до статутного фонду - 88380.00 грн. | 2020-01-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШАМІС СОЛОМОН СТАНІСЛАВ, ІЗРАЇЛЬ, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА , ЧАСТКА - %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ | 2020-05-28 - 2020-06-01 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОХЕН ХАГАЙ ОШРІ, ІЗРАЇЛЬ, Р10444748, М. ХОЛОН, ВУЛ. АТНЕИМ, | 2019-01-21 - 2020-05-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОХЕН ХАГАЙ ОШРІ, розмір внеску до статутного фонду - 88380.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-01-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОХЕН ХАГАЙ ОШРІ, ІЗРАЇЛЬ, Р, М. ХОЛОН, ВУЛ. АТНЕИМ, | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 22 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.