ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ЛАГІДНА" (ТОВ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ЛАГІДНА")
Код ЄДРПОУ: 38940685
Скорочене найменування: ТОВ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ЛАГІДНА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ЛАГІДНА"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: РИЛОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
РИЛОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, розмір частки - , грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (КОД ЄДРПОУ, АДРЕСА 01042, М. КИЇВ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, / , КАБІНЕТ ) ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ" (КОД ЄДРІСІ), розмір частки - 1999800, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ЛАГІДНА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38940685
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, К. 4 | 2018-05-15 - 2020-08-07 |
Керівник | БАВРОВСЬКИЙ АРТУР ЮРІЙОВИЧ | 2017-12-13 - 2018-05-08 |
Керівник | СТАШЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-10-31 - 2017-12-05 |
Керівник | КАЛІНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-10-24 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, -Ж, КВ. | 2019-08-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (КОД ЄДРПОУ, АДРЕСА 01042, М. КИЇВ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, / , КАБІНЕТ ) ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ" (КОД ЄДРІСІ), розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ - СТ. ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ" | 2017-12-05 - 2019-07-23 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (КОД ЄДРПОУ , АДРЕСА 01042, М. КИЇВ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, / , КАБІНЕТ ) ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ" (КОД ЄДРІСІ ), розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн. | 2017-12-05 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК-ЮРИДИНА ОСОБА-,ВОРЧИЛОВ ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ,УКРАЇНА,СН,М.КИЇВ,ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО,БУД. ,КВ. " | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | БОЙКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛОРІС ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 1998000.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 305 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.