ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПТРАНСБУД" (ТОВ "ДЕВЕЛОПТРАНСБУД")
Код ЄДРПОУ: 38636212
Скорочене найменування: ТОВ "ДЕВЕЛОПТРАНСБУД"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПТРАНСБУД"
Основний вид діяльності: 41.10 Організація будівництва будівель
Адреса: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 11, ЛІТЕРА Б, нежиле приміщення 22-23
Керівник: ВОРОНОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВОРОНОВА ДІНА МИХАЙЛІВНА, . . Р.Н., ІПН, УКРАЇНА, 02068, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУД -Б, КВАРТИРА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЯКОВИШЕН РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ, . . Р.Н., ІПН, УКРАЇНА, 24327, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН,ЧЕТВЕРТИНІВКА, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, БУД.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ІНТЕРАЛЬЯНСПЛЮС", розмір частки - 377421, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПТРАНСБУД"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38636212
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 11, ЛІТЕРА Б, нежиле приміщення 22-23 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ІНТЕРАЛЬЯНСПЛЮС", розмір внеску до статутного фонду - 377421.80 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЮЩЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, . . Р.Н., ІПН, УКРАЇНА, 01135, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУД. , КВАРТИРА | 2019-06-17 - 2019-12-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЕВАЛІН СОФІ ДЖУБЕРТ, N0051117, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МАХЕ ФОРТЕ НУАР, МОН ФЛУРІ | 2019-01-21 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ОСКАР А. СОБІДО С.С., БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ, КІНГ СТРІТ, | 2017-09-11 - 2019-05-27 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЕВАЛІН СОФІ ДЖУБЕРТ, N, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МАХЕ ФОРТЕ НУАР, МОН ФЛУРІ | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ОСКАР А. СОБІДО С.С., БЕЛІЗ, РО , БЕЛІЗ СІТІ, КІНГ СТРІТ, | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 3 юросіб зареєстрованих за цією адресою