ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСІТЕК" (ТОВ "ЕНСІТЕК")
Код ЄДРПОУ: 38619925
Скорочене найменування: ТОВ "ЕНСІТЕК"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСІТЕК"
Основний вид діяльності: 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
Керівник: ВАСИЛЬЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАСЮК ТАМАРА ІГОРІВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, БУД. -А, КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИСАРЕНКО ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 02091, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД. / , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕРЕДА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 04214, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, БУД. , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ УСАТЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА УКРАЇНА, КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД КВ
ПАНАСЮК ТАМАРА ІГОРІВНА, розмір частки - , грн.
ПИСАРЕНКО ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, розмір частки - 23486, грн.
СЕРЕДА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір частки - 14063, грн.
УСАТЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, розмір частки - 31010, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНСІТЕК"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38619925
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИТКОВА, будинок 5-А | 2019-11-26 - 2020-08-07 |
Керівник | СЕРЕДА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 2019-10-22 - 2019-11-25 |
Керівник | КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-10-20 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНАСЮК ТАМАРА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1757.99 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПИСАРЕНКО ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 23486.76 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СЕРЕДА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 14063.93 грн. | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | УСАТЮК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 31010.96 грн. | 2019-11-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "АРСИТЕК", розмір внеску до статутного фонду - 23979.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. РНОКПП -, -. КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ "АРСИТЕК" - СЕММІ АНТУАН ФРЕМІНО. . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. - PS. КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСТО ЕНС РОЯЛ. | 2019-01-21 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 7031.96 грн. | 2018-09-06 - 2019-11-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. РНОКПП - , - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2018-10-09 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ "АРСИТЕК" - СЕММІ АНТУАН ФРЕМІНО. . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. - PS . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСТО ЕНС РОЯЛ. | 2018-10-09 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. РНОКПП - , ПАСПОРТНІ ДАНІ - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ "АРСИТЕК" - СЕММІ АНТУАН ФРЕМІНО. . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. ПАСПОРТНІ ДАНІ- PS . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСТО ЕНС РОЯЛ. | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 6394.40 грн. | 2017-08-18 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНАСЮК ТАМАРА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1598.60 грн. | 2017-08-18 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. РНОКПП - , ПАСПОРТНІ ДАНІ - СН . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ -РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ "АРСИТЕК" - СЕММІ АНТУАН ФРЕМІНО. . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ. ПАСПОРТНІ ДАНІ- PS YC . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСТО ЕНС РОЯЛ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 16 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.