ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОХІМ" (ТОВ "ВО "ЕКОХІМ")
Код ЄДРПОУ: 38563113
Скорочене найменування: ТОВ "ВО "ЕКОХІМ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОХІМ"
Основний вид діяльності: 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
Керівник: ІВАЩЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПУЛЕН ЛОРЕН ЖАН-КЛОД, ШВЕЙЦАРІЯ, МІСТО КАДЕМАРІО , ВУЛИЦЯ КАНТОНАЛЕ, БУДИНОК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕДСТАРГ", розмір частки - 30000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОХІМ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38563113
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03045, м.Київ, Голосіївський район, УЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136 | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Адреса | 61022, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПЛОЩА СВОБОДИ, будинок 7, корпус 2, приміщення 314 | 2018-11-27 - 2019-06-17 |
Адреса | 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136 | 2018-10-30 - 2018-11-06 |
Керівник | УДОВИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2018-11-27 - 2019-06-17 |
Керівник | ЄВГРАФОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2018-09-21 - 2018-10-16 |
Керівник | РИМАРЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2017-05-17 - 2018-09-06 |
Керівник | КОТЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 2016-10-03 - 2017-04-28 |
Керівник | САЗАНОВИЧ НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА | 2016-04-21 - 2016-09-26 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕДСТАРГ", розмір внеску до статутного фонду - 30000000.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕДСТАРГ" (41690531),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (40075951) - НЕФЕДОВ КИРИЛ ЄВГЕНОВИЧ,Д.Н. . . , УКРАЇНА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАРВАРІВСЬКА, БУДИНОК | 2019-01-28 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА (41600920) - ДІН ДЖЕФФЕРІ ДЖЕЙМС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ВЛАСНИК | 2019-01-21 - 2019-01-21 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА () - ДІН ДЖЕФФЕРІ ДЖЕЙМС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ВЛАСНИК | 2018-12-04 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛКЕР", розмір внеску до статутного фонду - 30000000.00 грн. | 2018-11-27 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА () - ШЕСТАКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, БУД. , КВ. | 2018-09-21 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА ПЛЮС", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНКОМ" (КОД ЄДРІСІ ), УКРАЇНА, 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК -Г., розмір внеску до статутного фонду - 30000000.00 грн. | 2018-09-21 - 2018-11-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИМАРЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕРЕМИШЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, БУДИНОК . | 2017-09-11 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА () - ПРИДАТКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | РИМАРЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА ПЛЮС", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНКОМ" (КОД ЄДРІСІ ), УКРАЇНА, 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК -Г., розмір внеску до статутного фонду - 19500000.00 грн. | 2018-09-06 - 2018-09-06 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-СПРАВА", розмір внеску до статутного фонду - 19500000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИМАРЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, НВ , УКРАЇНА, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕРЕМИШЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА () - ПРИДАТКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, МА УКРАЇНА, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 101 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.