ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕСПРОМ ГРУП" (ТОВ "ГЕРМЕСПРОМ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 38408066
Скорочене найменування: ТОВ "ГЕРМЕСПРОМ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕСПРОМ ГРУП"
Основний вид діяльності: 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
Керівник: ЮРІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, 91015, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ МИРНИЙ, БУДИНОК , КВАРТИРА .
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 02094, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
ЮРІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕСПРОМ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38408066
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, будинок 8-А | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 840.00 грн. | 2018-01-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЮРІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 360.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВАКУЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 360.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАКУЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА, 02097, М.КИЇВ, ВУЛ. РАДУНСЬКА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2018-01-23 |
Засновник / Бенефіціар | ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 360.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-23 |
Засновник / Бенефіціар | СИСА КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 120.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-01-23 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАКУЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, СО , УКРАЇНА, 02097, М.КИЇВ, ВУЛ. РАДУНСЬКА, БУДИНОК -Б, КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЕК , УКРАЇНА, 91015, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ МИРНИЙ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, СН , УКРАЇНА, 02094, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 314 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.