ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП" (ТОВ "НЕОН СІТІ ГРУП")
Код ЄДРПОУ: 38347627
Скорочене найменування: ТОВ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Основний вид діяльності: 64.20 Діяльність холдингових компаній
Керівник: КРИКУНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА, / / Р.Н., КІПР, К00317215, КІПР, , ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ, . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ", розмір частки - 262000315, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38347627
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21 | 2020-08-04 - 2020-08-07 |
Адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20 | 2018-06-21 - 2019-03-25 |
Керівник | ВОЛОШИНА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА | 2020-04-18 - 2020-08-02 |
Керівник | ГРИГОР'ЄВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 2019-04-15 - 2020-04-16 |
Керівник | ЦИРУЛЬНИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-06-13 |
Основний вид діяльності | 69.10 Діяльність у сфері права | 2018-06-21 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ", розмір внеску до статутного фонду - 262000315.00 грн. | 2020-05-08 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА, / / Р.Н., КІПР, КІПР, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ, . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ" | 2020-05-08 - 2020-08-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА, КІПР, Е258017, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ , КІПР. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - , . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ", КОМПАНІЯ "РАДОЛІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" | 2019-12-04 - 2020-05-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ", розмір внеску до статутного фонду - 261726015.44 грн. | 2019-12-04 - 2020-05-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА", розмір внеску до статутного фонду - 274299.56 грн. | 2018-05-08 - 2020-05-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПОЛЯКОВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , КВАРТИРА . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ | 2019-04-15 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | ПОЛЯКОВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 261726015.44 грн. | 2018-05-08 - 2019-11-26 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2018-05-08 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, УКРАЇНА, АРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ МІНСЬКА, БУДИНОК -А | 2018-02-21 - 2018-05-03 |
Засновник / Бенефіціар | СВЯТАШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 261712114.65 грн. | 2018-02-27 - 2018-05-03 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА", розмір внеску до статутного фонду - 288200.35 грн. | 2018-02-27 - 2018-05-03 |
Засновник / Бенефіціар | СВЯТАШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 248888000.00 грн. | 2018-02-21 - 2018-02-21 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА", розмір внеску до статутного фонду - 13112315.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-21 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - - СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. / КВ. | 2017-09-11 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. / КВ. | 2017-09-11 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-БІЗНЕС-СІТІ", розмір внеску до статутного фонду - 248888000.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-02-13 |
Засновник / Бенефіціар | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - - СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, МК, М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. / КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, МК, М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. / КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 350 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.