ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ ФІНАНС" (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС")
Код ЄДРПОУ: 38324133
Скорочене найменування: ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ ФІНАНС"
Основний вид діяльності: 64.19 Інші види грошового посередництва
Адреса: Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304
Керівник: КРИВОШАПКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, БУД. , КВ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ПОПЕРЕШНЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 03194, М. КИЇВ, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, -К, КВ.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"ПРАЙД", розмір частки - 1700010, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА", розмір частки - 15300090, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ ФІНАНС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38324133
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304 | 2018-09-06 - 2020-08-07 |
Адреса | 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, офіс 601 | 2016-07-04 - 2018-08-02 |
Керівник | СОЛОВЕЙ ТАМАРА ГЛІБОВНА | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"ПРАЙД", розмір внеску до статутного фонду - 1700010.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА", розмір внеску до статутного фонду - 15300090.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ , УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, БУД. , КВ. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ПОПЕРЕШНЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ , УКРАЇНА, 03194, М. КИЇВ, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, -К, КВ. | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ МК , УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, БУД. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ПОПЕРЕШНЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ КО , УКРАЇНА, 03194, М. КИЇВ, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, -К, КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.