ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПРОМАВТОМАТИКА" (ТОВ "ІНПРОМАВТОМАТИКА")
Код ЄДРПОУ: 38214008
Скорочене найменування: ТОВ "ІНПРОМАВТОМАТИКА"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПРОМАВТОМАТИКА"
Основний вид діяльності: 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Керівник: ТРОФІМОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДЕМЧЕНКО АЛЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір частки - 99990, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕМЧЕНКО АЛЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРИТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА ., розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРНІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КИЇНКА, ВУЛИЦЯ ОВЧАРЕНКО, БУДИНОК ., розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТРОФІЛОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГВ.ШИРОНИНЦІВ, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір частки - , грн.
КОРНІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - 103020, грн.
ТРОФІЛОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 99990, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПРОМАВТОМАТИКА"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38214008
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03124, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 8, корпус 48 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕМЧЕНКО АЛЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 99990.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕМЧЕНКО АЛЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРИТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРНІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КИЇНКА, ВУЛИЦЯ ОВЧАРЕНКО, БУДИНОК ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТРОФІЛОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИ, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГВ.ШИРОНИНЦІВ, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОРНІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 103020.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТРОФІЛОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 99990.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕМЧЕНКО АЛЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА, СН , УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРИТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТРОФІЛОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИ, НК , УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГВ.ШИРОНИНЦІВ, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 7 юросіб зареєстрованих за цією адресою