ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕК-С" (ТОВ "ТРЕК-С")
Код ЄДРПОУ: 38040474
Скорочене найменування: ТОВ "ТРЕК-С"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕК-С"
Основний вид діяльності: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Керівник: МИРОНОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДАШКО ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-МИРОНОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, . . Р.Н., , УКРАЇНА, 03040, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА .
МИРОНОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, розмір частки - 51485, грн.
МИХАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, розмір частки - , грн.
СКОМАРОВСЬКИЙ ОЛЕГ КАЗИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕК-С"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 38040474
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03143, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 33/162 | 2016-07-04 - 2020-08-07 |
Основний вид діяльності | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | ДАШКО ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9989.71 грн. | 2020-01-26 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИРОНОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 51485.41 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | МИХАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5379.07 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СКОМАРОВСЬКИЙ ОЛЕГ КАЗИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9989.71 грн. | 2020-01-26 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-МИРОНОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ, 03040, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2020-02-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-МИХАЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ,03187, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2020-02-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ЧІГУР ІГОР ІГОРОВИЧ,76000, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2020-02-03 |
Засновник / Бенефіціар | КНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ПАРФЕНЮК ІГОР ОЛЕГОВИЧ, 11500, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО КОРОСТЕНЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2020-02-03 |
Засновник / Бенефіціар | ПАРФЕНЮК ІГОР ОЛЕГОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 15753.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-01-24 |
Засновник / Бенефіціар | ЧІГУР ІГОР ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 4226.42 грн. | 2017-08-18 - 2020-01-24 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 66 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.