ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЩТОРГ" (ТОВ "ПЛОДООВОЩТОРГ")
Код ЄДРПОУ: 37985065
Скорочене найменування: ТОВ "ПЛОДООВОЩТОРГ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЩТОРГ"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: КАПІНОС ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДРОЗДОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОЗДОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 02183, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КИБАЛЬЧИЧА, БУДИНОК А, КВАРТИРА , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРПЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 02225, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК А, КВАРТИРА , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР
КАРПЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДООВОЩТОРГ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37985065
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 02217, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА, будинок 18 | 2019-05-06 - 2020-08-07 |
Керівник | ЮНАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-04-29 |
Засновник / Бенефіціар | ДРОЗДОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1005.00 грн. | 2019-01-07 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАРПЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 495.00 грн. | 2019-01-07 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРПЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 02225, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК А, КВАРТИРА , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР- | 2019-01-07 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | БУТОВИЧ ІГОР ОЛЕГОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 510.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-01 |
Засновник / Бенефіціар | ГУБАЮК КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 495.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-01 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БУТОВИЧ ІГОР ОЛЕГОВИЧ, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -А, КВАРТИРА , 02222 | 2017-08-18 - 2019-01-01 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГУБАЮК КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК -Г, КВАРТИРА , 02222 | 2017-08-18 - 2019-01-01 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ШКУЛІПА ІГОР ВІКТОРОВИЧ, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Г. СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК -А, КВАРТИРА , 04210 | 2017-08-18 - 2019-01-01 |
Засновник / Бенефіціар | ШКУЛІПА ІГОР ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 495.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-01 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 32 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.