ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОФЕ ГРУПП" (ТОВ "КОФЕ ГРУПП")
Код ЄДРПОУ: 37726671
Скорочене найменування: ТОВ "КОФЕ ГРУПП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОФЕ ГРУПП"
Основний вид діяльності: 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
Керівник: ДЯЧУК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДЯЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, розмір частки - 25650, грн.
ДЯЧУК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ, розмір частки - 660500, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ДЯЧУК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ, 08341,КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИШЕНЬКИ,ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, БУДИНОК -А. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІ ОСОБІ АБО ВІДСОЛТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - , . ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОФЕ ГРУПП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37726671
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, будинок 8-А | 2019-03-04 - 2020-08-07 |
Керівник | ЛЕБА СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2016-04-21 - 2019-02-25 |
Засновник / Бенефіціар | ДЯЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 25650.00 грн. | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЯЧУК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 660500.00 грн. | 2019-08-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЯЧУК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 80500.00 грн. | 2019-03-18 - 2019-08-27 |
Засновник / Бенефіціар | ДЯЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 800000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | ДЯЧУК РУСЛАН ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 08341, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВИШЕНЬКИ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, БУДИНОК -А. | 2017-09-11 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЕБА СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 100000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, СТ, 08341, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВИШЕНЬКИ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, БУДИНОК -А. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 10 юросіб зареєстрованих за цією адресою