ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ-Х-ЛОГІСТИК" (ТОВ"ОБ-Х-ЛОГІСТИК")
Код ЄДРПОУ: 37643098
Скорочене найменування: ТОВ"ОБ-Х-ЛОГІСТИК"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ-Х-ЛОГІСТИК"
Основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Керівник: БЕНДАС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БЕНДАС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки - 10200, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНДАС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА,03067, М.КИЇВ, ВУЛ.МАШИНОБУДІВНА, БУДИНОК А, КВАРТИРА ., розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧЕР ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА,03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ М. ШЕПЕЛЄВА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір частки - , грн.
КУЧЕР ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ-Х-ЛОГІСТИК"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37643098
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03124, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 26, квартира 87 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БЕНДАС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10200.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНДАС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА,03067, М.КИЇВ, ВУЛ.МАШИНОБУДІВНА, БУДИНОК А, КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧЕР ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА,03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ М. ШЕПЕЛЄВА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЧЕР ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1800.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНДАС ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, УКРАЇНА,СС ,03067, М.КИЇВ, ВУЛ.МАШИНОБУДІВНА, БУДИНОК А, КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧЕР ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА,СС ,03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ М. ШЕПЕЛЄВА, БУДИНОК , КВАРТИРА ., розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 9 юросіб зареєстрованих за цією адресою