ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ВЕТ" (ТОВ "АЛЬФА-ВЕТ")
Код ЄДРПОУ: 37616771
Скорочене найменування: ТОВ "АЛЬФА-ВЕТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ВЕТ"
Основний вид діяльності: 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
Керівник: КОНОВАЛ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУРЛО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 49128, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КОМУНАРІВСЬКА, БУД. , КВ. , . .
КОНОВАЛ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 1003999, грн.
ШУРЛО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір частки - 9036000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ВЕТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37616771
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 18/1Г, приміщення 2 | 2019-04-22 - 2020-08-07 |
Адреса | 03062, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 96, офіс 2 | 2018-04-24 - 2019-04-15 |
Основний вид діяльності | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 2016-04-21 - 2018-04-17 |
Засновник / Бенефіціар | КОНОВАЛ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1003999.93 грн. | 2019-04-22 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ШУРЛО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 9036000.07 грн. | 2019-04-22 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ДЕРИКІТ ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 9000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ДЕРИКІТ ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА.УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОРОЗІВКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, БУДИНОК . | 2019-01-21 - 2019-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КОНОВАЛ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА,УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2019-01-21 - 2019-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | КОНОВАЛ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 999900.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КОТЕНЬОВ КОНСАЛТІНГ", розмір внеску до статутного фонду - 40100.00 грн. | 2017-12-28 - 2019-04-15 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ДЕРИКІТ ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА.УКРАЇНА,СК, КИЇВСЬКА ОБЛ., БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОРОЗІВКА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, БУДИНОК . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КОНОВАЛ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА,УКРАЇНА,МЕ,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КОТЕНЬОВ КОНСАЛТІНГ", розмір внеску до статутного фонду - 100.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-12-13 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 15 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.