ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС 2" (ТОВ "ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС 2")
Код ЄДРПОУ: 37499532
Скорочене найменування: ТОВ "ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС 2"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС 2"
Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Керівник: ОНОПРІЄНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ДУХНІЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУХНІЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, УКРАЇНА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОНОПРІЄНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, ОБЛАСТЬ ПОЛТАВСЬКА, РАЙОН ШИШАЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, БУДИНОК
ОНОПРІЄНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС 2"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37499532
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 12 | 2017-12-05 - 2020-08-07 |
Адреса | 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.РЕЗЕРВНА, будинок 8 | 2017-07-25 - 2017-11-28 |
Керівник | ДЯТЛЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 2017-07-25 - 2017-11-28 |
Керівник | ЄРМОЛАЄВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2016-04-21 - 2017-07-18 |
Засновник / Бенефіціар | ДУХНІЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОНОПРІЄНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 750.00 грн. | 2017-12-05 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 250.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | ЗАЄЦ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 500.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА | 2017-09-11 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЄЦ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА | 2017-09-11 - 2017-11-28 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОШИН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, ММ | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУХНІЙ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, УКРАЇНА, СК | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЄЦ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, МЕ | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 54 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.