ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ" (ТОВ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ")
Код ЄДРПОУ: 37471006
Скорочене найменування: ТОВ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ"
Основний вид діяльності: 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Керівник: ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 5200000, грн.
ГЛУЩАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА, розмір частки - 2475000, грн.
ЖАБІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
КОСЯК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
ОХРІМОВИЧ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
СКОРОБОГАТИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
СЛІПЧЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки - 2475000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37471006
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 1, БЛОК 1/8 | 2019-04-22 - 2020-08-07 |
Адреса | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 10 | 2017-03-09 - 2017-05-29 |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31, кімната 400/5 | 2016-11-14 - 2017-03-01 |
Адреса | 03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕСТОНСЬКА, будинок 120, ПОВЕРХ 1 | 2016-07-04 - 2016-08-26 |
Керівник | ФІЩЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2019-04-15 - 2019-04-15 |
Керівник | КОМАРЕВИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2017-06-06 - 2019-03-25 |
Керівник | СИМОНЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 2017-03-09 - 2017-05-29 |
Керівник | КОМАРЕВИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 2016-09-26 - 2016-11-07 |
Керівник | СПІЦИНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 2016-09-02 - 2016-09-02 |
Керівник | ВИСОЧУК ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ | 2016-04-21 - 2016-04-21 |
Засновник / Бенефіціар | ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5200000.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛУЩАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЖАБІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КОСЯК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ОХРІМОВИЧ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СКОРОБОГАТИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СЛІПЧЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КАЛЬОНОВ ВЛАДЛЕН ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1362500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1362500.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | РИБЧЕНКО ОЛЕНА АРКАДІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 2475000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 8 юросіб зареєстрованих за цією адресою