ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "КВІНЗ ТРЕВЕЛ" (ТОВ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "КВІНЗ ТРЕВЕЛ")
Код ЄДРПОУ: 37422870
Скорочене найменування: ТОВ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "КВІНЗ ТРЕВЕЛ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "КВІНЗ ТРЕВЕЛ"
Основний вид діяльності: 79.11 Діяльність туристичних агентств
Керівник: КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУРАЧ ІННА ІГОРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. КВ. , розмір частки - , грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЮШКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ БУД. А КВ. , розмір частки - , грн.
КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
КУРАЧ ІННА ІГОРІВНА, розмір частки - , грн.
ЮЩКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "КВІНЗ ТРЕВЕЛ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37422870
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04214, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 40, квартира 98 | 2016-04-21 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУРАЧ ІННА ІГОРІВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЮШКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ БУД. А КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-09-11 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1750.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КУРАЧ ІННА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1500.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ЮЩКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1750.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, МЕ, М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУРАЧ ІННА ІГОРІВНА, УКРАЇНА, СН, М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ЮШКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, МЕ, М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ БУД. А КВ. , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 38 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.