ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРУДЕНТ" (ТОВ "КУА "ПРУДЕНТ")
Інформація про цю юрособу спотворена у публічному масиві даних ЄДР, тому ми наводимо лише останній стан інформації, без історії змін. Більш докладно за посиланням: https://odnodata.com/faq/edrdupes
Код ЄДРПОУ: 37318197
Скорочене найменування: ТОВ "КУА "ПРУДЕНТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРУДЕНТ"
Основний вид діяльності: 66.30 Управління фондами
Керівник: ТРИКУЛА МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
"ГРАНДІС МІКС ЛІМІТЕД", розмір частки - 1024296, грн.
"ДЕКСІНГРУП ЛТД.", розмір частки - 1097460, грн.
"КЛАССІК ГРУП ЛТД", розмір частки - 506592, грн.
"ЛАУРА КОМ ІНК.", розмір частки - 1091832, грн.
"ЛЕКС КОНСАЛТ ІНК.", розмір частки - 1013040, грн.
"МІЛЛА ВЕСТ ЛТД.", розмір частки - 1080000, грн.
"НІЛМАР ІНК.", розмір частки - 1080000, грн.
"НЕОН ГРУП ІНК.", розмір частки - 1080000, грн.
"ПРАЙМ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД", розмір частки - 1103088, грн.
"СІКС ПОІНТ ІНК.", розмір частки - 1063692, грн.
"СТРАВЕКС ФІН ЛІМІТЕД", розмір частки - 1116000, грн.
НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА, розмір частки - , грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: 0000-00-00 дата відома приблизно
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРУДЕНТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37318197
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Засновник / Бенефіціар | "ГРАНДІС МІКС ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 1024296.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ДЕКСІНГРУП ЛТД.", розмір внеску до статутного фонду - 1097460.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "КЛАССІК ГРУП ЛТД", розмір внеску до статутного фонду - 506592.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ЛАУРА КОМ ІНК.", розмір внеску до статутного фонду - 1091832.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ЛЕКС КОНСАЛТ ІНК.", розмір внеску до статутного фонду - 1013040.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "МІЛЛА ВЕСТ ЛТД.", розмір внеску до статутного фонду - 1080000.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "НІЛМАР ІНК.", розмір внеску до статутного фонду - 1080000.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "НЕОН ГРУП ІНК.", розмір внеску до статутного фонду - 1080000.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "ПРАЙМ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 1103088.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "СІКС ПОІНТ ІНК.", розмір внеску до статутного фонду - 1063692.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "СТРАВЕКС ФІН ЛІМІТЕД", розмір внеску до статутного фонду - 1116000.00 грн. | 2019-04-15 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ГОРІЛЬЧАНА ОЛЬГА КОСТЯНТИНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1140000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЛАЛІЄВА ЕЛЬВІНА СОСЛАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1116000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | МАЛЯР ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1152000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | МАТЯЩУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1080000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | МОТРІЙ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1080000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ПЛЕЙЗОР ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1164000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ТОКОВОЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1080000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | УЛАНОВСЬКИЙ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1164000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ФУРЦАК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 1140000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЯРЕМА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1140000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-25 |
Засновник / Бенефіціар | ЛУЩЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 744000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-28 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 57 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.