ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІГОЛАС" (ТОВ "ТРІГОЛАС")
Код ЄДРПОУ: 37293356
Скорочене найменування: ТОВ "ТРІГОЛАС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІГОЛАС"
Основний вид діяльності: 64.20 Діяльність холдингових компаній
Керівник: ПОПОВИЧ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ПОПОВИЧ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 7000000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІГОЛАС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37293356
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРГАМО" | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" | 2018-04-12 - 2019-06-17 |
Скорочене найменування | ТОВ "БЕРГАМО" | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Скорочене найменування | ТОВ "ПУПС" | 2018-04-12 - 2019-06-17 |
Адреса | 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11 | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Адреса | 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 302 | 2016-04-21 - 2018-04-03 |
Керівник | РЮТ АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Керівник | СКРИПКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | 2016-04-21 - 2018-04-03 |
Основний вид діяльності | 64.19 Інші види грошового посередництва | 2018-04-12 - 2019-06-17 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАТ "ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП" ( КОД ЄДРПОУ -) - ЖУРЖІЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 03139, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК КАМЕНЯРІВ, БУДИНОК | 2019-06-24 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 7000000.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ЖУРЖІЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КАМЕНЯРІВ, Б. , 03138 | 2017-08-18 - 2019-06-17 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 33 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.