ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАММЕР МАРКЕТ" (ТОВ "ХАММЕР МАРКЕТ")
Код ЄДРПОУ: 37174897
Скорочене найменування: ТОВ "ХАММЕР МАРКЕТ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАММЕР МАРКЕТ"
Основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Керівник: ДОНЕЦЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
БАРАНОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки - 150000, грн.
БУНІС ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, розмір частки - 37500, грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУНІС ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДРОЗДОВО, ВУЛИЦЯ ЯСНАЯ, БУДИНОК , БІЛОРУСЬ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУХАНОВ В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, МІСТО МІНСЬК, ВУЛИЦЯ Я. КУПАЛИ, БУДИНОК , КВАРТИРА , БІЛОРУСЬ.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БАРАНОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК , КВАРТИРА .
СУХАНОВ В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки - 562500, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАММЕР МАРКЕТ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37174897
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 56 Б,56/21 | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Адреса | 03061, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 95-Г, офіс 413 | 2016-04-21 - 2018-01-23 |
Керівник | КВІТКО ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ | 2018-01-30 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | БАРАНОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 150000.00 грн. | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БУНІС ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 37500.00 грн. | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУХАНОВ В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, МІСТО МІНСЬК, ВУЛИЦЯ Я. КУПАЛИ, БУДИНОК , КВАРТИРА , БІЛОРУСЬ. | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | СУХАНОВ В'ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 562500.00 грн. | 2019-03-18 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | БАРАНОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 375000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КВІТКО ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | КВІТКО ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 375000.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-03-11 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КВІТКО ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ, УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КВІТКО ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ, УКРАЇНА СС , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК / , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-БАРАНОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, МЕ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 53 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.