ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" (ТОВ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС")
Код ЄДРПОУ: 37101111
Скорочене найменування: ТОВ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС"
Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Керівник: НІКОЛАЄНКО ТАМАРА ГЕОРГІЇВНА
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БУРЯК ДМІТРІЙ АРКАДІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 01021 М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК -А, КВАРТИРА . ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД, ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДВ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В."
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ", розмір частки - 200000, грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", розмір частки - 1800000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37101111
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03131, м.Київ, Голосіївський район, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103 | 2018-08-02 - 2020-08-07 |
Керівник | УВАНАЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 2016-04-21 - 2018-07-19 |
Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ" , розмір внеску до статутного фонду - 200000.00 грн. | 2018-10-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 1800000.00 грн. | 2018-10-30 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-БУРЯК ДМІТРІЙ АРКАДІЙОВИЧ,УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА,БУД. -А,КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2019-01-21 - 2019-02-11 |
Засновник / Бенефіціар | "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ--БУРЯК ДМІТРІЙ АРКАДІЙОВИЧ,УКРАЇНА,ТТ,М.КИЇВ,ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА,БУД. -А,КВ. ", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн. | 2017-08-18 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ" , розмір внеску до статутного фонду - 90.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-10-16 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 810.00 грн. | 2017-08-18 - 2018-10-16 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 66 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.