ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕКТ СЕК'ЮРИТІ" (ТОВ "ПРОТЕКТ СЕК'ЮРИТІ")
Код ЄДРПОУ: 37045246
Скорочене найменування: ТОВ "ПРОТЕКТ СЕК'ЮРИТІ"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕКТ СЕК'ЮРИТІ"
Основний вид діяльності: 80.10 Діяльність приватних охоронних служб
Керівник: ЗОНЬ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЗАСНОВНИКА - ЗОНЬ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУД. -Б, КВ. , ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - %
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЛЛ КОНТРАКТ", розмір частки - 205121, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕКТ СЕК'ЮРИТІ"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37045246
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 03083, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯГІДНА, будинок 28 | 2020-06-07 - 2020-08-07 |
Адреса | 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30, офіс 203 | 2020-02-02 - 2020-06-04 |
Адреса | 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34 | 2016-04-21 - 2017-06-06 |
Керівник | СОКОЛОВ В'ЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ | 2020-02-02 - 2020-06-04 |
Керівник | РУБЕЦЬ ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ | 2019-09-12 - 2020-01-30 |
Керівник | ПОЛІЩУК МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ | 2019-08-12 - 2019-09-10 |
Керівник | САБАДАШ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ | 2017-06-19 - 2019-08-05 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЛЛ КОНТРАКТ", розмір внеску до статутного фонду - 205121.16 грн. | 2020-06-04 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРЕВАЛЬД ТІНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, МІСТО ТАЛЛІНН, ОКРУГ ХАР'Ю | 2019-09-12 - 2020-06-04 |
Засновник / Бенефіціар | БЕЛІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 20512.12 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-03 |
Засновник / Бенефіціар | ТОВ "ЕЛАН ІНВЕСТМЕНТС", розмір внеску до статутного фонду - 184609.04 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-03 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СЄЧЕНОВА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРЕВАЛЬД ТІІНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, МІСТО ТАЛЛІНН, ОКРУГ ХАР'Ю | 2018-10-09 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ АННЕЛІ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, ВОЛОСТЬ ХАРКУ, ОКРУГ ХАР'Ю | 2018-10-09 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ ТООМАС, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2019-01-21 - 2019-09-10 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СЄЧЕНОВА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА | 2018-10-09 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ ТООМАС, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2018-10-09 - 2019-01-14 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , ПАСПОРТ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СЄЧЕНОВА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРЕВАЛЬД ТІІНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, МІСТО ТАЛЛІНН, ОКРУГ ХАР'Ю | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ АННЕЛІ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, ВОЛОСТЬ ХАРКУ, ОКРУГ ХАР'Ю | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ ТООМАС, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , ПАСПОРТ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-09-11 - 2018-10-02 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , ПАСПОРТ СО , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СЄЧЕНОВА, БУДИНОК , КОРПУС , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРЕВАЛЬД ТІІНА, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ КВ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, МІСТО ТАЛЛІНН, ОКРУГ ХАР'Ю | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ АННЕЛІ, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ КD , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЕСТОНІЯ, ВОЛОСТЬ ХАРКУ, ОКРУГ ХАР'Ю | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХІРВЕ ТООМАС, . . РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , ПАСПОРТ KD , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЕСТОНІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, БУДИНОК , КВАРТИРА | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.