ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА КОРП" (ТОВ "ДЕЛЬТА КОРП")
Код ЄДРПОУ: 37037764
Скорочене найменування: ТОВ "ДЕЛЬТА КОРП"
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА КОРП"
Основний вид діяльності: 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
Керівник: ДРАБКІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Стан: зареєстровано
Засновники / Бенефіціари
ЛЮБИВЕЦЬ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки - 1170000, грн.
Джерела та актуальність інформації
Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті
Карта розташування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА КОРП"
Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 37037764
Запис | Попереднє значення | Дата* |
Адреса | 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА/МЕЖИГІРСЬКА, будинок 24/26 | 2018-07-19 - 2020-08-07 |
Адреса | 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА/ОЛЕНІВСЬКА, будинок 63/12 | 2018-06-26 - 2018-07-12 |
Адреса | 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА/МЕЖИГІРСЬКА, будинок 24/26, ЛІТЕРА "А" | 2016-04-21 - 2018-06-21 |
Керівник | МІРОШНИЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 2016-04-21 - 2018-06-21 |
Засновник / Бенефіціар | ЛЮБИВЕЦЬ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 1170000.00 грн. | 2020-07-01 - 2020-08-07 |
Засновник / Бенефіціар | АЛЄЙНІКОВА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 389961.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЕЙНІКОВА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОПЕТЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ВУЛ. , КВ. | 2017-09-11 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИК ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОПАТЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-09-11 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | ЛОПАТЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 389961.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | ЛОПАТЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 390078.00 грн. | 2017-08-18 - 2020-06-29 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЕЙНІКОВА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА, УКРАЇНА, СО,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОПЕТЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ, УКРАЇНА, МЕ,М.КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, ВУЛ. , КВ. | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
Засновник / Бенефіціар | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИК ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОПАТЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, СН,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК , КВАРТИРА . | 2017-08-18 - 2017-08-18 |
* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.
Ще зареєстровано за цією адресою
Нам відомо ще 2 юросіб зареєстрованих за цією адресою